El Consejo eligió al Sr. Melvyn Levitsky (Estados Unidos de América) para un mandato que comenzaría el día de la elección y terminaría el 1° de marzo de 2007, para llenar la vacante ocasionada por la renuncia de la Sra. Rosa María del Castillo (Perú). | UN | انتخب المجلس ملفين ليفيتسكي (الولايات المتحدة الأمريكية) لمدة تبدأ من تاريخ الانتخاب وتنتهي في 1 آذار/مارس 2007 لملء شاغر نشأ عن استعفاء روزا ماريا ديل كاستيّو (بيرو). |
z El Consejo aplazó la elección de un miembro del Grupo de Estados de Europa Oriental para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de diciembre de 2006 a fin de llenar la vacante ocasionada por la renuncia de la República Checa (decisión 2006/201 B). | UN | (ض) أرجأ المجلس انتخاب عضو واحد من دول أوروبا الشرقية لفترة تبدأ من تاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 لملء شاغر نشأ عن استقالة ممثل الجمهورية التشيكية (المقرر 2006/201 باء). |
El Consejo eligió a la Sra. Barbara Wilson (Suiza) por aclamación para un mandato que comenzaría el 1º de enero de 2007 y terminaría el 31 de diciembre de 2008 para llenar la vacante ocasionada por la dimisión del Sr. Giorgio Malinverni (Suiza) | UN | انتخب المجلس باربارا ويلسن (سويسرا) بالتزكية لفترة ولاية تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2007 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 لملء شاغر نشأ عن استقالة جورجيو مالينفيني (سويسرا). |
El Secretario General designará a un nuevo miembro del Comité para llenar la vacante ocasionada por la dimisión del Sr. Zhiyong Zhang (China), cuyo mandato expira el 30 de junio de 2009. | UN | سيقوم الأمين العام بتعيين عضو جديد باللجنة لملئ شاغر ناتج عن استقالة السيد زيونغ زانغ (الصين) الذي تنتهي فترة ولايته في 30 حزيران/يونيه 2009. |
r Elegido en la 49ª sesión, celebrada el 27 de julio de 2012, para un mandato que comenzaría el 1 de enero de 2013 y terminaría el 31 de diciembre de 2014, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia del Sr. Eibe Riedel (Alemania). | UN | (ص) انتُخبت في الجلسة التاسعة والأربعين، المعقودة في 27 تموز/يوليه 2012، لفترة عضوية تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2013 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، لملء المقعد الشاغر بسبب استقالة إيبه ريدل (ألمانيا). |
dd El Consejo aplazó la elección de un miembro del Grupo de Estados de Europa Oriental para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de diciembre de 2006 a fin de llenar la vacante ocasionada por la renuncia de la República Checa (decisión 2006/201 B). | UN | (د د) أرجأ المجلس انتخاب عضو واحد من دول أوروبا الشرقية لفترة تبدأ من تاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 لملء شاغر نشأ عن استقالة ممثل الجمهورية التشيكية (المقرر 2006/201 باء). |
El Consejo eligió a Daodé Zhan (China) para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de diciembre de 2008 para llenar la vacante ocasionada por la dimisión de Yongxiang Shen. | UN | انتخب المجلس داوده جان (الصين) لفترة ولاية تبدأ في تاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، لملء شاغر نشأ عن استقالة يونغشيانغ شن. |
Elegida en la segunda sesión del Consejo, celebrada el 5 de febrero de 2008, para llenar la vacante ocasionada por el fallecimiento de Dennis Rondinelli (Estados Unidos de América) (decisión 2008/201 B). | UN | (خ) عينها المجلس في جلسته الثانية المعقودة في 5 شباط/فبراير 2008 لملء شاغر نشأ عن وفاة دينيس روندينيلي (الولايات المتحدة الأمريكية) (المقرر 2008/201 باء). |
Elegida en la segunda sesión del Consejo, celebrada el 5 de febrero de 2008, para llenar la vacante ocasionada por el fallecimiento de Dennis Rondinelli (Estados Unidos de América) (decisión 2008/201 B). | UN | (خ) عينها المجلس في جلسته الثانية المعقودة في 5 شباط/فبراير 2008 لملء شاغر نشأ عن وفاة دينيس روندينيلي (الولايات المتحدة الأمريكية) (المقرر 2008/201 باء). |
Togojj ii Elegido en la octava sesión, celebrada el 28 de abril de 2010, para un mandato que comenzaría el 1 de enero de 2011 y terminaría el 31 de diciembre de 2011, a fin de llenar la vacante ocasionada por la dimisión de Turquía (decisión 2010/201 B). | UN | (ط ط) انتخبت في الجلسة 8 المعقودة في 28 نيسان/أبريل 2010 لفترة تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 لملء شاغر نشأ عن استقالة تركيا (انظر المقرر 2010/201 باء). |
Togojj ii Elegido en la octava sesión, celebrada el 28 de abril de 2010, para un mandato que comenzaría el 1 de enero de 2011 y terminaría el 31 de diciembre de 2011, a fin de llenar la vacante ocasionada por la dimisión de Turquía (decisión 2010/201 B). | UN | (ط ط) انتخبت في الجلسة 8 المعقودة في 28 نيسان/أبريل 2010 لفترة تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 لملء شاغر نشأ عن استقالة تركيا (انظر المقرر 2010/201 باء). |
x Elegido en la 49ª sesión, celebrada el 25 de octubre de 2010, para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de diciembre de 2012, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia de Daode Zhan (China) (véase la decisión 2010/201 E). | UN | (خ) انتخب في الجلسة 49، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 لفترة عضوية تبدأ في تاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 آذار/مارس 2012 لملء شاغر نشأ عن استقالة داودي زان (لصين) (انظر المقرر 2010/201 هاء). |
z Nombrada por el Secretario General para un mandato que comenzaría en la fecha del nombramiento y terminaría el 30 de junio de 2013, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia de Miguel Ferre Navarrete (España) (véase la decisión 2010/201 E). | UN | (ض) عينها الأمين العام لفترة عضوية تبدأ في تاريخ التعيين وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2013، لملء شاغر نشأ عن استقالة ميغيل فيري نافاريتي (إسبانيا) (انظر المقرر 2010/201 هاء). |
hh Elegido en la 49ª sesión, celebrada el 25 de octubre de 2010, para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de diciembre de 2012, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia de Daode Zhan (China) (véase la decisión 2010/201 E). | UN | (ح ح) انتخب في الجلسة 49، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 لفترة عضوية تبدأ في تاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 آذار/مارس 2012 لملء شاغر نشأ عن استقالة داودي زان (لصين) (انظر المقرر 2010/201 هاء). |
jj Nombrada por el Secretario General para un mandato que comenzaría en la fecha del nombramiento y terminaría el 30 de junio de 2013, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia de Miguel Ferre Navarrete (España) (véase la decisión 2010/201 E). | UN | (ي ي) عينها الأمين العام لفترة عضوية تبدأ في تاريخ التعيين وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2013، لملء شاغر نشأ عن استقالة ميغيل فيري نافاريتي (إسبانيا) (انظر المقرر 2010/201 هاء). |
El Consejo eligió a Sri Suryawati (Indonesia) para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 1 de marzo de 2017 para llenar la vacante ocasionada por el fallecimiento de Hamid Ghodse (República Islámica del Irán). | UN | انتخب المجلس سري سورياواتي (إندونيسيا) لفترة تبدأ من تاريخ الانتخاب وتنتهي في 1 آذار/مارس 2017 لملء شاغر نشأ عن وفاة حميد قدسي (جمهورية إيران الإسلامية). |
El Consejo eligió a Sri Suryawati (Indonesia) para la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 1 de marzo de 2017 para llenar la vacante ocasionada por el fallecimiento de Hamid Ghodse (República Islámica del Irán). | UN | انتخب المجلس سري سورياواتي (إندونيسيا) للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لفترة تبدأ من تاريخ الانتخاب وتنتهي في 1 آذار/مارس 2017 لملء شاغر نشأ عن وفاة حميد قدسي (جمهورية إيران الإسلامية). |
En su segunda sesión plenaria, celebrada el 13 de febrero de 2002, el Consejo Económico y Social eligió al Sr. Yuri M. Kolosov (Federación de Rusia) para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 31 de diciembre de 2002, para llenar la vacante ocasionada por la renuncia del Sr. Valeri Kouznetsov (Federación de Rusia). | UN | في الجلسة العامة الثانية، المعقودة في 13 شباط/فبراير 2002، انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوري م. كولوسوف (الاتحاد الروسي) لمدة عضوية تبدأ من تاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، وذلك لملء شاغر نشأ عن استقالة فاليري كوزينتسيف (الاتحاد الروسي). |
y Elegido en la décima sesión, celebrada el 26 de abril de 2012, para un mandato que comenzaría el 1 de enero de 2013 y terminaría el 31 de diciembre de 2013, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia de Suecia (véase la decisión 2012/201 A). | UN | (ذ) انتخبت في الجلسة العاشرة، المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2012، لفترة عضوية تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2013 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 لملء شاغر ناتج عن استقالة السويد (انظر المقرر 2012/201 ألف). |
aa Elegido en la 11a sesión, celebrada el 27 de abril de 2012, para un mandato que comenzaría en la fecha de la elección y terminaría el 1 de marzo de 2015, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia del Sr. Camilo Uribe Granja (Colombia) (véase la decisión 2012/201 A). | UN | (أأ) انتخب في الجلسة 11 المعقودة في 27 نيسان/ أبريل 2012، لمدة عضوية تبدأ في تاريخ الانتخاب وتنتهي في 1 آذار/مارس 2015، لملء شاغر ناتج عن استقالة كميلو أوريبي غرانخا (كولومبيا) (انظر المقرر 2012/201 ألف). |
dd Elegido en la décima sesión, celebrada el 26 de abril de 2012, para un mandato que comenzaría el 1 de enero de 2013 y terminaría el 31 de diciembre de 2013, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia de Suecia (véase la decisión 2012/201 A). | UN | (د د) انتخبت في الجلسة العاشرة، المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2012، لفترة عضوية تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2013 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 لملء شاغر ناتج عن استقالة السويد (انظر المقرر 2012/201 ألف). |
w Elegido en la 49ª sesión, celebrada el 27 de julio de 2012, para un mandato que comenzaría el 1 de enero de 2013 y terminaría el 31 de diciembre de 2014, a fin de cubrir la vacante ocasionada por la renuncia del Sr. Eibe Riedel (Alemania). | UN | (ث) انتُخبت في الجلسة التاسعة والأربعين، المعقودة في 27 تموز/يوليه 2012، لفترة عضوية تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2013 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، لملء المقعد الشاغر بسبب استقالة إيبه ريدل (ألمانيا). |